Hanes ariannol SIMPLY CHRISTIANS-LONGFORD

Rhif yr elusen: 1056418
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
Cyfanswm Incwm Gros £3.87k £984 £0 £1.39k £0
Cyfanswm gwariant £3.23k £970 £783 £660 £974
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 N/A N/A