Hanes ariannol ABERMULE COMMUNITY CENTRE
Rhif yr elusen: 1056733
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (81 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.56k | £79.23k | £61.38k | £12.90k | £33.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.91k | £39.15k | £24.75k | £22.90k | £21.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £4.56k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £7.22k | £18.97k | £43.73k | £12.25k | £8.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.