Hanes ariannol THIRSK SCHOOL PARENT TEACHER ASSOCIATION FUND

Rhif yr elusen: 1056839
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2004 31/08/2005 31/08/2006 31/08/2007 31/08/2008
Cyfanswm Incwm Gros £28.45k £4.02k £7.13k £4.45k £7.95k
Cyfanswm gwariant £23.62k £8.13k £7.23k £5.26k £6.73k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A