Hanes ariannol THE WAYFARERS CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1056928
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2010 31/01/2011 31/01/2012 31/01/2013 31/01/2014
Cyfanswm Incwm Gros £5 £1 £1 £0 £0
Cyfanswm gwariant £8.47k £2.23k £6.09k £1.54k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A