Hanes ariannol MIDLANDS EXCELLENCE

Rhif yr elusen: 1057144
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2006 31/12/2007 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011
Cyfanswm Incwm Gros £892.93k £897.35k £663.93k £1.59m £1.18m
Cyfanswm gwariant £869.98k £886.98k £558.85k £1.58m £1.26m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £75.32k £319.62k £52.22k £52.38k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £815.67k £1.61m £1.54m £1.13m
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £6.36k £7.17k £300 £685
Incwm - Arall N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £618.73k £1.36m £1.28m £1.01m
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A £268.25k £431.35k £286.17k £236.68k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A £0 £16.22k £14.88k £6.86k