ymddiriedolwyr PEOPLE FIRST (SELF ADVOCACY)
Rhif yr elusen: 1057354
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTINE SPOONER | Cadeirydd | 19 April 2019 |
|
|||||
kweku aswin wilson | Ymddiriedolwr | 16 January 2023 |
|
|
||||
KATE BRACKLEY | Ymddiriedolwr | 19 April 2019 |
|
|
||||
BELLA FRANCESCA EDWARDS | Ymddiriedolwr | 18 August 2017 |
|
|
||||
Marie Emma Claire | Ymddiriedolwr | 02 March 2017 |
|
|
||||
JOHN PAUL ELLIFFE | Ymddiriedolwr | 02 March 2017 |
|
|
||||
MICHAEL BRIAN BROOKSTEIN | Ymddiriedolwr | 19 April 2009 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.