Hanes ariannol BLAENAU GWENT OTTERS SWIMMING CLUB FOR THE DISABLED

Rhif yr elusen: 1057653
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.83k £588 £0 £2.91k £4.41k
Cyfanswm gwariant £6.62k £180 £350 £295 £5.26k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A