Hanes ariannol CRAVEN ARMS COMMUNITY CENTRE

Rhif yr elusen: 1057725
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011
Cyfanswm Incwm Gros £87.13k £91.16k £100.28k £116.28k £114.98k
Cyfanswm gwariant £98.06k £85.60k £113.23k £113.81k £110.01k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A