Ymddiriedolwyr HEADWAY SOUTHAMPTON

Rhif yr elusen: 1058717
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
JACK LLOYD Cadeirydd 11 July 2017
Dim ar gofnod
Tom Hartigan Ymddiriedolwr 27 November 2024
Dim ar gofnod
Trefor Farmer Ymddiriedolwr 18 October 2023
Dim ar gofnod
Karolina Wasilek Ymddiriedolwr 18 October 2023
Dim ar gofnod
David Hunter Ymddiriedolwr 19 October 2022
Dim ar gofnod
Dr Emily Thomas Ymddiriedolwr 04 June 2019
Dim ar gofnod
ELIZABETH MARY BAILEY Ymddiriedolwr 13 March 2018
Dim ar gofnod