Hanes ariannol TRAFFORD CHRISTIAN LIFE CENTRE

Rhif yr elusen: 1058810
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £113.55k £95.50k £107.06k £110.60k £111.28k
Cyfanswm gwariant £112.99k £96.41k £99.83k £112.18k £114.21k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A