Hanes ariannol BARTESTREE AND LUGWARDINE PLAYING FIELDS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1058843
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2018 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022
Cyfanswm Incwm Gros £17.77k £18.93k £24.11k £26.45k £17.64k
Cyfanswm gwariant £17.55k £18.84k £13.29k £21.85k £20.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £10.00k £18.23k N/A