Hanes ariannol LIFE EDUCATION CENTRE FOR LANCASHIRE

Rhif yr elusen: 1058867
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £249.36k £186.53k £246.14k £240.31k £260.03k
Cyfanswm gwariant £218.67k £167.67k £207.81k £215.31k £256.29k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A