Hanes ariannol QUAKER ACTION ON ALCOHOL AND DRUGS

Rhif yr elusen: 1059310
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £27.28k £45.14k £22.62k £33.95k £79.88k
Cyfanswm gwariant £44.33k £37.19k £42.01k £47.18k £54.07k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A