Hanes ariannol CLWB ACHUB BYWYD ARFORDIR TREFDRAETH NEWPORT (PEMBS) SURF LIFE SAVING CLUB
Rhif yr elusen: 1059436
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (18 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.32k | £7.18k | £14.30k | £18.26k | £19.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.07k | £5.48k | £2.93k | £12.31k | £32.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.