Hanes ariannol PONTEFRACT ROUND TABLE CHARITABLE TRUST FUND

Rhif yr elusen: 1059439
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2004 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008
Cyfanswm Incwm Gros £3.36k £3.89k £4.87k £5.55k £4.34k
Cyfanswm gwariant £3.88k £4.40k £3.79k £1.94k £5.38k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A