Hanes ariannol MALABAR INDEPENDENT SYRIAN CHURCH SUPPORT CHARITY

Rhif yr elusen: 1059966
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2018 31/05/2019 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022
Cyfanswm Incwm Gros £983 £651 £663 £788 £364
Cyfanswm gwariant £72 £623 £1.61k £72 £72
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A