Hanes ariannol STOKE-ON-TRENT NORTH DIVISION, GUIDE ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1059982
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.22k £380 £1.24k £3.57k £1.40k
Cyfanswm gwariant £1.02k £990 £1.22k £3.65k £1.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A