Hanes ariannol THE LANDAU FAMILY CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1060291
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2013 05/04/2014 05/04/2015 05/04/2016 05/04/2017
Cyfanswm Incwm Gros £765 £509 £506 £2 £0
Cyfanswm gwariant £3.00k £3.07k £4.62k £3.53k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0