Hanes ariannol THE FRIENDS OF SANDRINGHAM SCHOOL

Rhif yr elusen: 1060500
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £15.11k £5.55k £14.92k £13.86k £15.76k
Cyfanswm gwariant £12.66k £11.42k £15.29k £5.93k £18.90k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £1.50k