Hanes ariannol THE RUSSIAN CONVOY CLUB (NORTH WALES BRANCH) WELFARE FUND

Rhif yr elusen: 1060533
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013
Cyfanswm Incwm Gros £246 £42 £209 £13 £2.10k
Cyfanswm gwariant £15 £584 £430 £0 £2.14k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A