Hanes ariannol SOUTHAMPTON INSTITUTE EDUCATIONAL COMPANY

Rhif yr elusen: 1060598
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2004 31/07/2005 31/07/2006 31/07/2007 31/07/2008
Cyfanswm Incwm Gros £408.65k £408.61k £408.35k £408.68k £408.09k
Cyfanswm gwariant £411.89k £406.98k £407.04k £407.04k £429.72k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A