Hanes ariannol EUROPEAN PLAYWORK ASSOCIATION (E.P.A.)

Rhif yr elusen: 1060771
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £51.70k £47.99k £141 £2.98k £308
Cyfanswm gwariant £53.98k £43.54k £10.14k £4.95k £789
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A