Hanes ariannol LONGHILL WARD COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1061036
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/11/2011 30/11/2012 30/11/2014 30/11/2015 30/11/2016
Cyfanswm Incwm Gros £72.02k £42.44k £78.94k £73.95k £90.81k
Cyfanswm gwariant £70.61k £45.49k £81.38k £72.66k £94.22k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £16.38k