Hanes ariannol THOMAS JOHNSON'S LIDLINGTON CHARITY

Rhif yr elusen: 200519
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011
Cyfanswm Incwm Gros £854 £890 £874 £2.95k £888
Cyfanswm gwariant £841 £741 £34 £900 £115
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A