Hanes ariannol THE THREE GRAND PRINCIPLES LODGE BENEVOLENT FUND

Rhif yr elusen: 201887
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008
Cyfanswm Incwm Gros £2.03k £2.62k £2.73k £2.82k £1.94k
Cyfanswm gwariant £2.07k £2.65k £2.90k £2.80k £2.59k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A