Hanes ariannol THE KETTERING POOR WIDOW'S FUND

Rhif yr elusen: 202896
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2005 05/04/2006 05/04/2007 05/04/2008 05/04/2009
Cyfanswm Incwm Gros £1.78k £1.96k £2.18k £2.40k £2.55k
Cyfanswm gwariant £75 £100 £100 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A