Hanes ariannol CHARLCUTT READING ROOM AND LIBRARY FUND
Rhif yr elusen: 203731
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 25/03/2018 | 25/03/2019 | 25/03/2020 | 25/03/2021 | 25/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.36k | £1.97k | £1.52k | £3.03k | £2.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.31k | £3.09k | £2.60k | £502 | £360 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.