ymddiriedolwyr FREE GARDENS
Rhif yr elusen: 203850
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hywel Evans | Ymddiriedolwr | 10 February 2024 |
|
|
||||
Trevor Harrison | Ymddiriedolwr | 10 January 2024 |
|
|
||||
Humphrey Gravell | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
David Todd | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Toby Russell Sturgis | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Tracy Barker | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
John Harper | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|||||
Ian James Vout | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|
||||
Meriel Matear Griffiths | Ymddiriedolwr | 06 June 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.