ymddiriedolwyr THE MARSTON MORETAINE CHARITIES
Rhif yr elusen: 205810
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kathryn Jane Smith | Cadeirydd | 03 December 2019 |
|
|
||||
Joanna Richards | Ymddiriedolwr | 13 April 2023 |
|
|
||||
Rev Andrew Francis Malby Goodman | Ymddiriedolwr | 09 October 2022 |
|
|
||||
Anthony Richard Deacon | Ymddiriedolwr | 13 May 2015 |
|
|
||||
DAVID BUTTERWORTH | Ymddiriedolwr | 05 October 2011 |
|
|
||||
JOHN GORDON CLARKE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.