Hanes ariannol UNITED CHARITIES

Rhif yr elusen: 206458
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009
Cyfanswm Incwm Gros £4.24k £4.41k £4.83k £5.51k £4.63k
Cyfanswm gwariant £3.22k £3.74k £4.17k £4.53k £4.70k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A