Hanes ariannol THE ROYAL BLIND SOCIETY FOR THE UNITED KINGDOM

Rhif yr elusen: 207827
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008 30/09/2009
Cyfanswm Incwm Gros £1.03m £1.25m £1.09m £1.20m £2.03m
Cyfanswm gwariant £1.26m £1.32m £1.37m £1.50m £2.15m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £275.56k £230.29k £600.29k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £0 £0 £15.00k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £783.25k £938.15k £1.38m
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £17.00k £15.92k £14.21k
Incwm - Arall N/A N/A £17.28k £15.54k £20.04k
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £41.49k £2.99k £96.62k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £1.11m £1.20m £1.76m
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £95.08k £139.50k £153.24k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A £0 £0 £0