Hanes ariannol THE WRAY, JACKENETT, MERRILL & ELIE TRUST

Rhif yr elusen: 208324
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2004 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008
Cyfanswm Incwm Gros £79.99k £66.28k £88.03k £96.13k £110.13k
Cyfanswm gwariant £65.59k £69.58k £94.37k £98.25k £101.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A