Hanes ariannol FUEL ALLOTMENT (OR POOR'S ALLOTMENT)

Rhif yr elusen: 209364
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019
Cyfanswm Incwm Gros £4.38k £4.46k £4.55k £4.64k £4.75k
Cyfanswm gwariant £4.05k £3.86k £3.84k £260 £5.94k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A