ymddiriedolwyr SALTERTON DRAMA CLUB
Rhif yr elusen: 209536
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penelope Dawn Hill | Cadeirydd | 03 January 2014 |
|
|
||||
Sharon Travis | Ymddiriedolwr | 12 June 2023 |
|
|
||||
Paul Turner | Ymddiriedolwr | 12 June 2023 |
|
|
||||
Timothy Alsford | Ymddiriedolwr | 12 June 2023 |
|
|
||||
Leigh Christopher Steedman | Ymddiriedolwr | 27 June 2022 |
|
|
||||
Philip Barry Rogers | Ymddiriedolwr | 08 June 2020 |
|
|
||||
Dianne Nicholls | Ymddiriedolwr | 08 June 2020 |
|
|
||||
Kenneth Elvy | Ymddiriedolwr | 19 June 2019 |
|
|
||||
Richard Jeffery Gomm | Ymddiriedolwr | 31 December 2012 |
|
|
||||
Judith Stewart-Young | Ymddiriedolwr | 01 June 1987 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.