Ymddiriedolwyr GELDESTON MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 209939

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loraine Loffstadt | Cadeirydd | 02 September 2015 |
|
|
||||
Joan Armond | Ymddiriedolwr | 03 May 2023 |
|
|
||||
Leigh Richard Farwell | Ymddiriedolwr | 30 March 2022 |
|
|
||||
Shirin Salt | Ymddiriedolwr | 08 December 2020 |
|
|
||||
David Charles Joseph Rowntree | Ymddiriedolwr | 04 March 2020 |
|
|
||||
David Shave | Ymddiriedolwr | 07 March 2018 |
|
|
||||
KEITH LOFFSTADT | Ymddiriedolwr | 30 May 2013 |
|
|
||||
IAN ANSELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.