ymddiriedolwyr THE CHURCH LANDS
Rhif yr elusen: 210249
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Simon Richardson Best | Cadeirydd | 08 December 2021 |
|
|||||||
Dr Jo-Anne Pitt | Ymddiriedolwr | 22 July 2021 |
|
|||||||
Dr Dianne Creasy | Ymddiriedolwr | 22 June 2020 |
|
|||||||
Stephanie Smith | Ymddiriedolwr | 31 January 2020 |
|
|||||||
Sue Townend | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|||||||
PETAL HASKINS | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
NICHOLAS CHARLES WOODS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.