ymddiriedolwyr WEMBLEY COMPASSIONATE FUND
Rhif yr elusen: 211887
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KATH BARRETT | Cadeirydd |
|
|
|||||
Loyola Anthony Fernandes | Ymddiriedolwr | 22 January 2023 |
|
|
||||
Joan Cunnane | Ymddiriedolwr | 02 May 2019 |
|
|
||||
Patsy Donnelly | Ymddiriedolwr | 02 May 2019 |
|
|
||||
Anne J Daley | Ymddiriedolwr | 17 January 2019 |
|
|
||||
MICHAEL MURPHY | Ymddiriedolwr | 16 July 2015 |
|
|
||||
CHRISTINE HARVEY | Ymddiriedolwr | 08 May 2014 |
|
|
||||
MARY STEELE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANET BARTLETT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RON DAWSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.