Hanes ariannol AMPNEY CRUCIS PARISH HALL

Rhif yr elusen: 212434
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £12.61k £5.52k £7.63k £34.57k £18.39k
Cyfanswm gwariant £5.27k £12.99k £5.60k £9.36k £39.22k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k N/A N/A £12.50k £2.00k