ymddiriedolwyr THE COLLEGE OF FELLOWS OF THE CHARTERED TRADING STANDARDS INSTITUTE
Rhif yr elusen: 213351
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRIS ARMSTRONG | Cadeirydd | 26 September 2012 |
|
|
||||
Sara Katherine Barry | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
||||
Margaret Rose Roderick | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
||||
Judith Parry | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
||||
David Charles Sanders | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
||||
Gaynor Jane Jackson | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Wendy Potts | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Ian Warwick | Ymddiriedolwr | 18 September 2020 |
|
|
||||
Brian Frederick Stone | Ymddiriedolwr | 11 June 2019 |
|
|
||||
Ron Gainsford | Ymddiriedolwr | 05 June 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.