Hanes ariannol THE PAX HUMANA LODGE BENEVOLENT FUND

Rhif yr elusen: 213503
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 28/02/2009 28/02/2010 28/02/2011 28/02/2012 28/02/2013
Cyfanswm Incwm Gros £1.74k £915 £563 £480 £1.30k
Cyfanswm gwariant £810 £750 £210 £260 £350
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A