Hanes ariannol THE METCALFE CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 213982
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £95.75k £60.10k £21.26k £32.62k £54.36k
Cyfanswm gwariant £103.36k £108.67k £85.68k £106.90k £110.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A