Hanes ariannol STRANGEWAYS RESEARCH LABORATORY

Rhif yr elusen: 214437
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010
Cyfanswm Incwm Gros £758.42k £821.50k £885.70k £1.16m £977.66k
Cyfanswm gwariant £730.20k £755.07k £849.61k £833.71k £1.17m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £291 £7.05k £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £791.69k £851.01k £1.11m £947.16k
Incwm - Gwaddolion N/A £291 £7.04k £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £26.23k £24.60k £39.60k £29.79k
Incwm - Arall N/A £3.29k £3.04k £1.27k £709
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £742.18k £823.98k £806.10k £1.14m
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A £12.90k £25.63k £26.87k £24.77k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 £739 £1.31k
Gwariant - Arall N/A £0 £0 £0 £0