ymddiriedolwyr BENEVOLENT FUND OF ARCADIAN LODGE NO 2696
Rhif yr elusen: 214796
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
22 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAN EDWARD BEARN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Graeme Robert Monk | Ymddiriedolwr | 17 September 2021 |
|
|
||||
Duncan Hagan Dickenson | Ymddiriedolwr | 05 April 2019 |
|
|
||||
Duncan Hagen Dickenson | Ymddiriedolwr | 05 April 2019 |
|
|
||||
Emmanuel Udochukwu Madubuko | Ymddiriedolwr | 21 September 2018 |
|
|
||||
Daniel Escodar Garcia | Ymddiriedolwr | 01 December 2017 |
|
|
||||
Jack Bruce Hamilton Biddle | Ymddiriedolwr | 02 December 2016 |
|
|
||||
Suketu Amin | Ymddiriedolwr | 04 October 2013 |
|
|
||||
Shaun Brookhouse | Ymddiriedolwr | 02 November 2012 |
|
|
||||
Vrionakis Neofitou Merki | Ymddiriedolwr | 13 December 1996 |
|
|
||||
Peter Neil Pitcairn | Ymddiriedolwr | 01 November 1991 |
|
|
||||
MR M CHAPMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RANJIT CHAHAL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LESLIE ROBERT JAMIESON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR T A EUSTANCE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RONALD JAMES HARDING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SVEND AAGE JENSEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR A LEWER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR N BATSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BARRY JOHN GOLDSMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RUDRESH KUMAR WADHERA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR I MCLATCHY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.