Hanes ariannol HENRY SMITH'S CHARITY

Rhif yr elusen: 216319
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014
Cyfanswm Incwm Gros £38 £38 £38 £36 £31
Cyfanswm gwariant £0 £50 £50 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A