Hanes ariannol HENRY BURTON ALMSHOUSE CHARITY

Rhif yr elusen: 217319
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £154.34k £336.08k £256.04k £160.31k £270.82k
Cyfanswm gwariant £169.26k £105.62k £99.51k £162.37k £134.46k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A