Hanes ariannol POOR'S GRAZING RIGHTS

Rhif yr elusen: 217321
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 09/04/2009 09/04/2010 09/04/2011 09/04/2012 09/04/2013
Cyfanswm Incwm Gros £50 £20 £20 £20 £0
Cyfanswm gwariant £60 £60 £60 £60 £41
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A