Hanes ariannol SIR EDMUND TURNOR'S HOSPITAL

Rhif yr elusen: 218766
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £33.65k £31.58k £31.61k £33.30k £37.03k
Cyfanswm gwariant £22.75k £27.06k £51.92k £48.50k £43.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A