Hanes ariannol CANADIAN VETERANS ASSOCIATION OF THE UNITED KINGDOM (BILLY BUTLIN'S TRUST FUND)

Rhif yr elusen: 218949
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017
Cyfanswm Incwm Gros £6.67k £3.12k £3.14k £2.25k £53.45k
Cyfanswm gwariant £17.77k £10.39k £10.78k £11.84k £18.22k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0