Hanes ariannol CHARITY OF MARY SIMMS DAVIDSON

Rhif yr elusen: 221102
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 14/09/2005 14/09/2006 14/09/2007 14/09/2008 14/09/2009
Cyfanswm Incwm Gros £0 £0 £0 £890 £340
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £500 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A