Hanes ariannol THE CONONLEY VILLAGE INSTITUTE

Rhif yr elusen: 223015
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £23.57k £25.93k £25.41k £20.29k £57.38k
Cyfanswm gwariant £20.88k £26.15k £11.54k £19.25k £34.53k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £20.64k £10.67k N/A £36.96k